Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Foldenvej 38, 9981 Jerup (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Direktion: Nanna Troldborg Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-22 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Legale ejere: Nanna Troldborg Thomsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Navne: MARTHA ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Reelle ejere: Nanna Troldborg Thomsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Stiftere: Nanna Troldborg Thomsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Foldenvej 38, 9981 Jerup (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Foldenvej 38, 9981 Jerup (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Foldenvej 38, 9981 Jerup (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Foldenvej 38, 9981 Jerup (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Foldenvej 38, 9981 Jerup (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2016-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Foldenvej 38, 9981 Jerup (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2014-06-12 tilføjes Legale ejere: Nanna Troldborg Thomsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2011-06-07 fjernes Revisor: NORDJYSK REVISION HJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Revisor: NORDJYSK REVISION HJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af landbrugsejendom, investering samt handel med fast ejendom og andet. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2011-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2011-03-20 tilføjes Vedtægter: 2011-03-20 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Foldenvej 38, 9981 Jerup (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2008-06-22 tilføjes Direktion: Nanna Troldborg Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-22 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-06-22 tilføjes Navne: MARTHA ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-06-22 tilføjes Reelle ejere: Nanna Troldborg Thomsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-06-22 tilføjes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-22 tilføjes Stiftere: Nanna Troldborg Thomsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2008-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-23)