Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2013-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET VEMB VINDPARK ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: VEMB VINDPARK K/S. (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2013-12-04 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET HOGAGER VINDPARK ApS. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2015-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Volder Mark Vindkraft I/S. (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vemb Vindkraft I/S. (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bundgård Hede I/S. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Vemb Vindkraft Erhverv I/S. (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Nørgaard Vind I/S. (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: HOGAGER VINDPARK K/S. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2016-08-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hogager Vindkraft I/S. (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2017-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stakroge Vindpark Komplementar ApS. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STAKROGE VINDPARK K/S. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2018-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stakroge Vindkraft I/S. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stakroge VM4 I/S. (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-09-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Baltic Renewables ApS. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: LISBY INVEST ApS. (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Lemvig Ejendomme A/S. (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Baltic Renewables ApS. (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2021-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: LISBY INVEST ApS. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOGAGER VINDPARK K/S. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET HOGAGER VINDPARK ApS. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lemvig Ejendomme A/S. (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: LISBY INVEST ApS. (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2022-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Torp Vind I/S. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Solcellepark Høvsøre I/S. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tinglev Solar Park ApS. (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Amplio Development ApS. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Volder Mark M5 Erhverv I/S. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VEMB VINDPARK K/S. (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet Nyrup BP ApS. (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Nyrup BP K/S. (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Nyrup BP K/S. (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nyrup BP K/S. (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-02-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet Nyrup BP ApS. (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet Nyrup BP ApS. (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Nyrup BP ApS. (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-05-30 tilføjes Navne: LISBY WP ApS (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 fjernes Navne: LISBY WINDPOWER ApS (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 tilføjes Vedtægter: 2024-05-30 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 4, 1., 7620 Lemvig (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærenprisvej 25, 7620 Lemvig (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-30 tilføjes Legale ejere: Gunnar Lisby Kjær, Amanda Skovmose Kjær, Hjalte Skovmose Kjær, Nicolai Skovmose Kjær (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 fjernes Legale ejere: Gunnar Lisby Kjær (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 tilføjes Reelle ejere: Gunnar Lisby Kjær (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 fjernes Reelle ejere: Gunnar Lisby Kjær (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Vedtægter: 2023-11-29 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærenprisvej 25, 7620 Lemvig (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlyvej 2, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2008-08-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Revisor: Moetoft landbrug v/Ole Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2008-07-10)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlyvej 2, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2008-06-24 tilføjes Direktion: Gunnar Lisby Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med drift af vindmøller, handel, industri, produktion, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Legale ejere: Gunnar Lisby Kjær (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2008-06-24 tilføjes Navne: LISBY WINDPOWER ApS (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2008-06-24 tilføjes Reelle ejere: Gunnar Lisby Kjær (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2008-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-24 tilføjes Revisor: Moetoft landbrug v/Ole Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Stiftere: Gunnar Lisby Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Vedtægter: 2008-06-24 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-25)
Den 2008-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)