Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2012-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: SPORTIGAN KORSØR ApS. (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2014-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: PALÆO FOODS ApS. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2015-04-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Lundberg Nordic ApS. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-08-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Naturkød Engros ApS. (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2018-06-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 04.06.2018 ApS. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 04.06.2018 ApS. (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 04.06.2018 ApS. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Food 2 ApS. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Food 3 ApS. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Binavne: INNOFOOD ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Direktion: Carsten Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-18 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: cmo@conveniencegruppen.dk (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: CMO INVEST ApS, Lillevang Invest ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Navne: CONVENIENCE GRUPPEN ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Carsten Mortensen, Tim Klöcker (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Stiftere: KONZEPTER HOLDING ApS, CMO INVEST ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Vedtægter: 2021-01-04 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-08-05 fjernes Legale ejere: Klöcker Holding IVS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: Lillevang Invest ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Tim Klöcker (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2020-04-01 fjernes Reelle ejere: Sofie Rigmor Kahn Klöcker (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-02 tilføjes Legale ejere: CMO INVEST ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2019-01-02 fjernes Legale ejere: Heinel Holding IVS (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Heinel Holding IVS, Klöcker Holding IVS (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: MACABO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Reelle ejere: Carsten Mortensen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2019-01-02 fjernes Reelle ejere: Mathias Heinel Mortensen (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mathias Heinel Mortensen, Sofie Rigmor Kahn Klöcker (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Klöcker Holding IVS, Heinel Holding IVS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Sofie Rigmor Kahn Klöcker, Mathias Heinel Mortensen (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Norvangen 3, 4220 Korsør (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 138.889,00 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-12-30 tilføjes Legale ejere: Klöcker Holding IVS, Heinel Holding IVS, MACABO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2016-12-29 fjernes Legale ejere: Klöcker Holding IVS, Heinel Holding IVS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-30 tilføjes Vedtægter: 2016-12-30 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-19 tilføjes Legale ejere: Klöcker Holding IVS, Heinel Holding IVS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-10-18 fjernes Legale ejere: CMO INVEST ApS (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-19 tilføjes Reelle ejere: Sofie Rigmor Kahn Klöcker, Mathias Heinel Mortensen (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive handelsvirksomhed af enhver art. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2014-05-28 tilføjes Kontaktoplysninger: cmo@conveniencegruppen.dk (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2014-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: cmo@innofood.dk (offentliggjort 2014-05-28)
Den 2014-05-28 tilføjes Navne: CONVENIENCE GRUPPEN ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2014-05-27 fjernes Navne: INNOFOOD ApS (offentliggjort 2014-05-28)
Den 2014-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2014-05-28 tilføjes Vedtægter: 2014-05-28 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2014-05-28 fjernes Direktion: Tim Klöcker (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cmo@innofood.dk (offentliggjort 2014-05-28)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norvangen 3, 4220 Korsør (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2013-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerikakajen 1, 4220 Korsør (offentliggjort 2010-04-15)
Den 2013-05-16 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2013-05-16 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Legale ejere: CMO INVEST ApS (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerikakajen 1, 4220 Korsør (offentliggjort 2010-04-15)
Den 2010-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllebjergvej 53, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-01-14 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 fjernes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2008-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebjergvej 53, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 tilføjes Binavne: INNOFOOD ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2008-06-18 tilføjes Direktion: Tim Klöcker (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2008-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-18 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2008-06-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2008-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2008-06-18 tilføjes Navne: INNOFOOD ApS (offentliggjort 2014-05-28)
Den 2008-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2008-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2008-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2008-06-18 tilføjes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Stiftere: KONZEPTER HOLDING ApS, CMO INVEST ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2008-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2008-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-31)