Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2008-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: DANOTEK A/S. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2015-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DT Production A/S. (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2018-05-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Safesigns 2018 IVS. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2019-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HS-Ventilationsteknik ApS. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2021-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANOTEK A/S. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2023-01-16 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2020-12-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-05-26 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-13 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2017-02-13 fjernes Revisor: KIRK REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-20 tilføjes Revisor: KIRK REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2014-10-20 fjernes Revisor: Kirk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messingvej 22, 8940 Randers SV (offentliggjort 2012-12-13)
Den 2012-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærgade 205, 8940 Randers SV (offentliggjort 2011-03-28)
Den 2011-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærgade 205, 8940 Randers SV (offentliggjort 2011-03-28)
Den 2011-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Orgelvej 82, 8940 Randers SV (offentliggjort 2009-01-11)
Den 2008-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orgelvej 82, 8940 Randers SV (offentliggjort 2009-01-11)
Den 2008-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Orgelvej 84, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orgelvej 84, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-20 tilføjes Direktion: Ole Stabell (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2008-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Legale ejere: Ole Stabell (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2008-06-20 tilføjes Navne: OS HOLDING, RANDERS ApS (offentliggjort 2008-06-25)
Den 2008-06-20 tilføjes Reelle ejere: Ole Stabell (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2008-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-20 tilføjes Revisor: Kirk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Stiftere: Ole Stabell (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Vedtægter: 2008-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-25)
Den 2008-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)