Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Binavne | Reelle ejere | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georg Krügers Vej 13, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterholtsvej 26, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: ksj@sechersecurity.dk (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CLOUD ITERATION ApS. (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2018-05-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Secher Security ApS. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterholtsvej 26, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterholtsvej 26, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 tilføjes Vedtægter: 2018-05-18 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 fjernes Binavne: Secher Security ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-01-05 tilføjes Binavne: Secher Security ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-01-05 tilføjes Vedtægter: 2018-01-05 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Kristian Secher-Johnsen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterholtsvej 26, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgade 21, 1. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2017-10-29 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: RéVison+ Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2013-10-28 tilføjes Revisor: RéVison+ Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2013-10-28 fjernes Revisor: CTM REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-16 tilføjes Revisor: CTM REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-16 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgade 21, 1. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2008-06-20 tilføjes Direktion: Kristian Secher-Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i IT-virksomhed, fast ejendom, formuepleje og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2008-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Legale ejere: Kristian Secher-Johnsen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2008-06-20 tilføjes Navne: SECHER INVEST ApS (offentliggjort 2008-06-25)
Den 2008-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2008-06-20 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Stiftere: Kristian Secher-Johnsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 tilføjes Vedtægter: 2008-06-20 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2008-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-25)
Den 2008-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)