Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovmosevej 11, 6372 Bylderup-Bov (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 fjernes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-07-02 fjernes Navne: DANCAN DAIRY ApS (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 fjernes Stiftere: Jacob Peter Lok (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2012-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Direktion: Jacob Peter Lok (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Revisor: LandboSyd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-26 tilføjes Revisor: LandboSyd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-26 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmosevej 11, 6372 Bylderup-Bov (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2008-06-19 tilføjes Direktion: Jacob Peter Lok (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed med kvægdrift og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2008-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Navne: DANCAN DAIRY ApS (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2008-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Stiftere: Jacob Peter Lok (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Vedtægter: 2008-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2008-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)