Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: torbenf@stofanet.dk (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-11 fjernes Kontaktoplysninger: torbenf@stofanet.dk (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2008-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Maico Nordic A/S. (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2014-07-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Maico Nordic A/S. (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: torbenf@stofanet.dk (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: ventico.nordic@gmail.com (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: ventico.nordic@gmail.com (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2019-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: figenvej144@gmail.com (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-04 tilføjes Vedtægter: 2019-07-04 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2019-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2019-03-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Figenvej 144, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmegaardsvej 64, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: figenvej144@gmail.com (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2015-11-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmegaardsvej 64, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2008-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevej 64, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2008-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 64, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 tilføjes Direktion: Torben Frank Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Legale ejere: Torben Frank Christensen (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2008-06-18 tilføjes Navne: KNARF HOLDING ApS (offentliggjort 2008-08-05)
Den 2008-06-18 tilføjes Reelle ejere: Torben Frank Christensen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2008-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2008-06-18 tilføjes Stiftere: Torben Frank Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Vedtægter: 2008-06-18 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2008-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-08-05)
Den 2008-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)