Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Revisor | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Gade 10, 2., 1054 København K (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Kontaktoplysninger: mail@get2press.dk (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Legale ejere: KOAN Holding ApS, Pernille Pallesen Andersen (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Navne: GET2PRESS ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Reelle ejere: Pernille Pallesen Andersen, Peter Korsaa Andersen (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-28 fjernes Direktion: Pernille Pallesen Andersen (direktion) (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-05-22 tilføjes Vedtægter: 2017-05-22 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-05-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-12 tilføjes Legale ejere: Pernille Pallesen Andersen (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-05-12 fjernes Legale ejere: PERNILLE ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Gade 10, 2., 1054 København K (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2016-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 33 a., 1620 København V (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2008-07-16)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@get2press.dk (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 33 a., 1620 København V (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2008-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Direktion: Pernille Pallesen Andersen (direktion) (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2008-07-02 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er PR- og kommunikationsvirksomhed samt medievirksomhed (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-07-02 tilføjes Legale ejere: PERNILLE ANDERSEN HOLDING ApS, KOAN Holding ApS (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2008-07-02 tilføjes Navne: GET2PRESS ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-07-01 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6509 (offentliggjort 2008-06-24)
Den 2008-07-02 tilføjes Reelle ejere: Pernille Pallesen Andersen, Peter Korsaa Andersen (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-07-02 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2008-07-02 tilføjes Vedtægter: 2008-07-02 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2008-07-16)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6509 (offentliggjort 2008-06-24)
Den 2008-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2008-06-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-06)