Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Formål | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Piotr Wasilewski (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 42, 2., 2300 København S (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 17-19, 1100 København K (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-06-30 tilføjes Legale ejere: Piotr Wasilewski, Ole Bjørn Heiring Albertsen, Mattias Kolstrup (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-06-30 tilføjes Reelle ejere: Piotr Wasilewski, Ole Bjørn Heiring Albertsen, Mattias Kolstrup (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2014-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 17-19, 1100 København K (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2014-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerlandsvej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-05-29)
Den 2014-04-11 tilføjes Direktion: Piotr Wasilewski (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2014-04-11 fjernes Direktion: Danny Simmelkjær Jungslund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerlandsvej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-05-29)
Den 2012-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 174, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-05-26)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at frembringe. producere og sælge musik og afholde koncerter og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2011-06-29 tilføjes Vedtægter: 2011-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-29 fjernes Bestyrelse: Danny Simmelkjær Jungslund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-07 fjernes Bestyrelse: Cille Cecilie Dyrberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 174, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-05-26)
Den 2010-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 8, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-06-17)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-04 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 8, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-06-17)
Den 2009-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 2, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2008-12-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 2, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2008-12-09)
Den 2008-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovmærkevej 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovmærkevej 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-23 tilføjes Bestyrelse: Cille Cecilie Dyrberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-23 tilføjes Direktion: Danny Simmelkjær Jungslund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 tilføjes Navne: DÚNÉ ApS (offentliggjort 2008-06-24)
Den 2008-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 tilføjes Stiftere: Simon Troelsgaard, Piotr Wasilewski, Ole Bjørn Heiring Albertsen, Mattias Kolstrup, Malte Aarup-Sørensen, Danny Simmelkjær Jungslund, Cille Cecilie Dyrberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-24)
Den 2008-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)