Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2012-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: OLSEN & HAARKJÆR ApS. (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2018-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: VEJBY CEMENTSTØBERI ApS. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2020-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Bono Invest ApS. (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2021-01-20 sletter virksomheden Ejerskaber: VEJBY CEMENTSTØBERI ApS. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: On Fire ApS. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2023-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2023-12-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2023-12-04 fjernes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-12-16 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Direktion: Louise Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2022-12-15 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 fjernes Legale ejere: WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-22 fjernes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-07-22 tilføjes Legale ejere: WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB, Boet efter Bjørn Olsen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-07-22 fjernes Legale ejere: Bjørn Olsen (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-07-22 fjernes Direktion: Bjørn Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bovejby@hotmail.com (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2018-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2018-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2018-11-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-11 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2018-11-11 tilføjes Vedtægter: 2018-11-11 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møngevej 13, 3210 Vejby (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Møngevej 13, 3210 Vejby (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-06-28 tilføjes Vedtægter: 2016-06-28 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-10-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2015-03-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-03-17 tilføjes Vedtægter: 2015-03-17 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-03-17 fjernes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2012-11-29 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2012-11-29 fjernes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møngevej 13, 3210 Vejby (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2008-06-01 tilføjes Direktion: Bjørn Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2008-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, investeringvirksomhed, udlejning samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2008-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2008-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Legale ejere: Bjørn Olsen (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2008-06-01 tilføjes Navne: BJØRN OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-06-24)
Den 2008-06-01 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Olsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2008-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2008-06-01 tilføjes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Stiftere: Bjørn Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2008-06-01 tilføjes Vedtægter: 2008-06-01 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2008-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-24)
Den 2008-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-22)