Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Senius Trane(virk.: 6) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Senius Trane | 29.12.2017 | Storgade 1A, 4180 Sorø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AIV Scandinavia ApS | 35669957 | NORMAL | Engroshandel med radio og tv mv. (464320) |
M Group ApS | 31494354 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
MST INVEST 1906 ApS | 31494400 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.06.2009 | 3,82 (km) | Finsensvej 47B, 2000 Frederiksberg | Martensens Alle 1, 1828 Frederiksberg C |
15.09.2010 | 3,90 (km) | Martensens Alle 1, 1828 Frederiksberg C | Hauser Plads 28, 1127 København K |
19.11.2013 | 2,57 (km) | Hauser Plads 28, 1127 København K | Danas Plads 17A, 1915 Frederiksberg C |
19.05.2014 | 0,91 (km) | Danas Plads 17A, 1915 Frederiksberg C | Vesterbrogade 20, 1620 København V |
28.06.2018 | 114,63 (km) | Vesterbrogade 20, 1620 København V | Storgade 1A, 4180 Sorø |
M Group ApS. |
Sidst opdateret den 16.09.2021 og angivet som gældende fra 16.09.2021 (1112 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MGR Holding 2020 ApS | 42081140 |
MGR Holding 2021 ApS | 42492329 |
MGRI Holding ApS | 39901854 |
MGR INVEST ApS | 33501854 |
M Groth Holding ApS | 40911804 |
MGroup Europe ApS | 42303739 |
MGR Second Hand | 40944699 |
MGR Service | 35735623 |
M gruppen | 41400692 |
M Gruppen ApS | 40377670 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Senius Trane(virk.: 6) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Senius Trane(virk.: 6) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 4 | 2 | 7 |
Pct. | 0 % | 31 % | 15 % | 54 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |