Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 21, 4600 Køge (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 21, 4600 Køge (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 tilføjes Vedtægter: 2022-06-14 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-06-30 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 21, 4600 Køge (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2021-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 35, 2. th., 4600 Køge (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-04 tilføjes Direktion: Lars Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-04 fjernes Direktion: Flemming Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: ln@ninanielsen.dk (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-03 fjernes Kontaktoplysninger: 1940flemmingn@mail.dk (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-07-22 tilføjes Legale ejere: KLEMPEGÅRD HOLDING ApS, MARCUS NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-07-22 fjernes Legale ejere: STRANDPROMENADEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-07-22 tilføjes Reelle ejere: Lars Nielsen, Søren Nielsen (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-07-22 fjernes Reelle ejere: Flemming Nielsen (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 35, 2. th., 4600 Køge (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2020-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandpromenaden 18, 4600 Køge (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: 1940flemmingn@mail.dk (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2020-04-29 fjernes Kontaktoplysninger: fn@nina-nielsen.dk (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-01-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandpromenaden 18, 4600 Køge (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandpromenaden 18, 4600 Køge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Legale ejere: STRANDPROMENADEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-01-22 fjernes Legale ejere: Flemming Nielsen (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-05-25 fjernes Revisor: NJ FURESØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-08-26)
Den 2008-10-05 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2008-10-06)
Den 2008-10-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: fn@nina-nielsen.dk (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2008-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandpromenaden 18, 4600 Køge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2008-06-12 tilføjes Direktion: Flemming Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Legale ejere: Flemming Nielsen (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2008-06-11 fjernes Legale ejere: Flemming Nielsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-06-12 tilføjes Navne: FLEMMING NIELSEN UDLEJNING ApS (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-06-12 tilføjes Reelle ejere: Flemming Nielsen (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2008-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2008-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2008-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Revisor: NJ FURESØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Stiftere: Flemming Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Vedtægter: 2008-06-12 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2008-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Nielsen (offentliggjort 2017-11-28)