Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Yaacov Safir(virk.: 8) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 37,50 % |
Jens Schirmer(virk.: 18) Formand | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 16,67 % |
Christian Gangsted-Rasmussen(virk.: 75) Bestyrelsesmedlem | 1,35 % | 1,35 % | 1,35 % | 4,05 % |
Pct. | 2,98 % | 2,98 % | 2,98 % | 8,95 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Yaacov Safir | 01.11.2011 | Vester Voldgade 108, 1552 København V |
Christian Gangsted-Rasmussen | 12.04.2017 | Bindesbøllsvej 12, 2920 Charlottenlund |
Jens Schirmer | 01.02.2023 | Nørregårdsvej 1B, 3100 Hornbæk |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (15) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CLOUDTEL HOLDING A/S | 35523561 | NORMAL | Fastnetbaseret telekommunikation (611000) |
Firstcom Europe A/S | 82567518 | NORMAL | Anden telekommunikation (619000) |
Friday Home ApS | 39967332 | NORMAL | Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (467400) |
Incitu ApS | 30610075 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
LENZE A/S | 79327115 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Max Marketing ApS | 40390588 | NORMAL | Webportaler (631200) |
Modvægt ApS | 42661732 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
PRYSMIAN GROUP DENMARK A/S | 27917887 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Prysmian Powerlink S.R.L. | 35450629 | Aktiv | Distribution af elektricitet (351300) |
RACELL POWER SYSTEMS A/S | 34625239 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
RACELL Saphire ApS | 31492025 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
SIKKERHEDSBRANCHEN - DEN DANSKE BRANCHEFORENING FOR SIKKERHED OG SIKRING | 16225908 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
ThisIsUniverse ApS | 38265490 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
UNIDENT DENTAL ApS | 25612698 | NORMAL | Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (464620) |
Unident Lab ApS | 44141078 | NORMAL | Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (325000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.10.2010 | 0,00 (km) | Frederiksberg Alle 28, 1820 Frederiksberg C | Frederiksberg Alle 28, 1820 Frederiksberg C |
22.08.2012 | 3,48 (km) | Frederiksberg Alle 28, 1820 Frederiksberg C | Vester Voldgade 108, 1552 København V |
02.05.2017 | 24,30 (km) | Vester Voldgade 108, 1552 København V | Roskildevej 22, 2620 Albertslund |
22.04.2020 | 0,00 (km) | Roskildevej 22, 2620 Albertslund | Roskildevej 22, 2620 Albertslund |
04.01.2023 | 0,00 (km) | Roskildevej 22, 2620 Albertslund | Roskildevej 22, 2620 Albertslund |
RACELL Saphire ApS. |
Sidst opdateret den 26.10.2018 og angivet som gældende fra 18.10.2018 (2176 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Racekatten | 93269551 |
RaceLens.dk I/S | 42622834 |
RACELL ApS | 31492025 |
RACELL POWER SYSTEMS A/S | 34625239 |
RACELL Saphire ApS | 31492025 |
RACELL SAPHIRE ENTREPRISE A/S | 34625239 |
RACELL SAPHIRE TECHNOLOGIES ApS | 31492025 |
RACELL SOLCELLEANLÆG A/S | 34625239 |
RACELL SOLCELLER A/S | 34625239 |
RACELL TECHNOLOGIES ApS | 31492025 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Yaacov Safir(virk.: 8) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Jens Schirmer(virk.: 18) Formand | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Christian Gangsted-Rasmussen(virk.: 75) Bestyrelsesmedlem | 33 | 0 | 0 | 3 | 29 | 10 |
Pct. | 43 % | 0 % | 0 % | 9 % | 36 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Yaacov Safir(virk.: 8) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 6 | 1 | 7 |
Jens Schirmer(virk.: 18) Formand | 8 | 14 | 1 | 10 |
Christian Gangsted-Rasmussen(virk.: 75) Bestyrelsesmedlem | 33 | 38 | 5 | 50 |
Sum | 47 | 58 | 7 | 67 |
Pct. | 26 % | 32 % | 4 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |