Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2011-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MALERFIRMAET QUOTTRUP & KEMPEL / BS-J ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2021-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-02-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-02-19 tilføjes Vedtægter: 2021-02-19 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-02-19 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2016-02-01 fjernes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: REVI-MIDT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 tilføjes Navne: BS-J HOLDING ApS (offentliggjort 2012-04-11)
Den 2012-04-10 fjernes Navne: BS-J ApS (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2012-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 tilføjes Vedtægter: 2012-04-11 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2008-07-01 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2008-07-02)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2008-07-02)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 2, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-13 tilføjes Binavne: BS-J ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 tilføjes Direktion: Bo Schatz-Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 tilføjes Legale ejere: Bo Schatz-Jakobsen (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2008-06-13 tilføjes Navne: BS-J ApS (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2008-06-13 tilføjes Reelle ejere: Bo Schatz-Jakobsen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2008-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2008-06-13 tilføjes Revisor: REVI-MIDT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 tilføjes Stiftere: Bo Schatz-Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2008-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)