Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lone Brems Dalgaard | 01.10.1976 | Fridtjof Nansens Vej 4, 8200 Aarhus N |
Carsten Ole Jørgen Vengsgaard | 02.01.1990 | Søndersøvej 40, 8240 Risskov |
Svend Aage Petersen | 01.01.2007 | Edisonsvej 15, 8260 Viby J |
Knud Mahler Jensen | 01.10.2009 | Hørret Byvej 23, 8320 Mårslet |
Inger Kristensen | 01.05.2015 | Kong Georgs Vej 37, 2000 Frederiksberg |
Joyce Elizabeth Grosswiler |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CARVEN ApS | 30526384 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
EJENDOMSSELSKABET KLIM ApS | 31777887 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
FORLAGET KLIM ApS | 16843474 | NORMAL | Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (464920) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 22.05.2008 (111 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KLIMAX A/S | 10665744 |
KlimaXperten v/Simon Frøkjær Nørlev | 29666660 |
KlimaZirkus - Building Workshop IVS | 39874504 |
Klimazonen IVS | 39264587 |
Klim Furniture A/S | 39299011 |
KLIM Holding IVS | 39742438 |
Klimkoren | 39305186 |
KLIM MASKINFORRETNING ApS | 33363672 |
Klim Møbelfabrik A/S | 39299011 |
KLIMODAN A/S | 57471719 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Ole Jørgen Vengsgaard(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lone Brems Dalgaard(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Knud Mahler Jensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Svend Aage Petersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inger Kristensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joyce Elizabeth Grosswiler(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 74 % | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Ole Jørgen Vengsgaard(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 0 | 3 |
Lone Brems Dalgaard(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 0 | 3 |
Knud Mahler Jensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 0 | 3 |
Svend Aage Petersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 5 | 0 | 4 |
Inger Kristensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 5 | 0 | 3 |
Joyce Elizabeth Grosswiler(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 0 | 2 |
Sum | 3 | 26 | 0 | 18 |
Pct. | 6 % | 55 % | 0 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |