Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Bakkevej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 fjernes Bestyrelse: Flemming Gøtze (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Direktion: Troels Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 fjernes Navne: CT DENMARK FINANCE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Stiftere: CT HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-13 fjernes Bestyrelse: Erik Friedlænder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Bakkevej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrrehøjen 6 a., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2008-09-05)
Den 2011-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være rådgivnings- og investeringsselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en af selskabets direktører, der på selskabets ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Vedtægter: 2011-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Direktion: Rene Lund Mejlstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-05 tilføjes Bestyrelse: Troels Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-05 fjernes Bestyrelse: Birger Kuntkes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrrehøjen 6 a., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2008-09-05)
Den 2008-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Bakkevej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-08 fjernes Bestyrelse: Troels Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Bestyrelse: Troels Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Bakkevej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Direktion: Rene Lund Mejlstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Navne: CT DENMARK FINANCE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Stiftere: CT HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)