Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: RISHØJ BYG ApS. (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fårup Plantagevej 11, 8990 Fårup (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-11 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Legale ejere: Kjeld Rishøj Pedersen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Navne: K. RISHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Reelle ejere: Kjeld Rishøj Pedersen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Stiftere: Kjeld Rishøj Pedersen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-06-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2018-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-10-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 fjernes Direktion: Kjeld Rishøj Pedersen (direktion) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-04-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-04-15 tilføjes Vedtægter: 2016-04-15 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-04-15 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2015-10-22 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2015-10-22 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: Dansk Revision Randers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fårup Plantagevej 11, 8990 Fårup (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Direktion: Kjeld Rishøj Pedersen (direktion) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2008-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i kapitalandele og hermed tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-11 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Legale ejere: Kjeld Rishøj Pedersen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Navne: K. RISHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Rishøj Pedersen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2008-06-11 tilføjes Revisor: Dansk Revision Randers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Stiftere: Kjeld Rishøj Pedersen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2008-06-11 tilføjes Vedtægter: 2008-06-11 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2008-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)