Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2012-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: EURO HOLDING 1 ApS. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2013-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: BURSØ HOLDING APS. (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Optimea Holding ApS. (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Optimea Holding ApS. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2016-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Handelsselskabet af 29/6-2015 ApS. (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2017-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lolland Udlejning og Erhvervsservice ApS. (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2021-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-11-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-11-12 tilføjes Vedtægter: 2021-11-12 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-11-12 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-11-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-11-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-16 tilføjes Vedtægter: 2016-10-16 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelstrupvej 42, 4930 Maribo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-03 tilføjes Direktion: Henrik Christian Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Euro-Workers ApS, CVR-NR 29 79 59 08, samt investering og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2008-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Legale ejere: Henrik Christian Jørgensen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2008-06-03 tilføjes Navne: H.C.J. MARIBO HOLDING ApS (offentliggjort 2008-06-11)
Den 2008-06-03 tilføjes Reelle ejere: Henrik Christian Jørgensen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2008-06-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-06-03 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-06-03 tilføjes Stiftere: Henrik Christian Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Vedtægter: 2008-06-03 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2008-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-11)
Den 2008-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)