Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Formål | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-25 tilføjes Legale ejere: Michael Vitten Carlsson (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Legale ejere: Christina Vitten Carlsson (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 tilføjes Reelle ejere: Michael Vitten Carlsson (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Reelle ejere: Christina Vitten Carlsson (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-24 tilføjes Direktion: Michael Vitten Carlsson (direktør) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-24 fjernes Direktion: Christina Vitten Carlsson (direktør) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 20, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Hjemmeside: www.Ponytailclub.dk (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: cc@ponytailclub.dk (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-24 tilføjes Reelle ejere: Christina Vitten Carlsson (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-11-24 fjernes Reelle ejere: Michael Vitten Carlsson (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Reelle ejere: Christina Vitten Carlsson (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Legale ejere: Michael Vitten Carlsson (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Direktion: Michael Vitten Carlsson (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 tilføjes Legale ejere: Michael Vitten Carlsson, Christina Vitten Carlsson (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-01-04 fjernes Legale ejere: Christina Vitten Carlsson, Michael Vitten Carlsson (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-01-05 tilføjes Reelle ejere: Christina Vitten Carlsson, Michael Vitten Carlsson (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-01-04 fjernes Reelle ejere: Michael Vitten Carlsson, Christina Vitten Carlsson (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-17 tilføjes Binavne: ARKEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-16 fjernes Binavne: PONYTAILCLUB ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er reklamevirksomhed, events, tourproduktion og management og hermed forbundene aktiviteter -samt besidde kapitalandel i dattervirksomheder og anden investering. (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-01 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Michael Vitten Carlsson (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: Ponytailclub ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-30 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-09-30 fjernes Navne: ARKEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: Christina Vitten Carlsson, Michael Vitten Carlsson (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Vitten Carlsson, Christina Vitten Carlsson (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 fjernes Legale ejere: Christina Vitten Carlsson (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-05-31 fjernes Reelle ejere: Christina Vitten Carlsson (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 20, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2017-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 39, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 39, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 100 a., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-08 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 100 a., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2014-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Abels Allé 68, 5250 Odense SV (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2014-06-10 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2014-06-10 fjernes Revisor: Mj Regnskab & Skat v/Revisor Marianne H Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdi papirer og andre dermed beslægtede inevesteringer samt reklamevirksomhed, events og hermed forbun det virksomhed. (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2013-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Vedtægter: 2013-05-16 (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2012-12-15 tilføjes Revisor: Mj Regnskab & Skat v/Revisor Marianne H Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abels Allé 68, 5250 Odense SV (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2010-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 30, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2009-07-06)
Den 2009-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 30, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2009-07-06)
Den 2009-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Benediktes Allé 26, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benediktes Allé 26, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-09 tilføjes Binavne: PONYTAILCLUB ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2008-06-09 tilføjes Direktion: Christina Vitten Carlsson (direktør) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2008-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Legale ejere: Christina Vitten Carlsson (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2008-06-09 tilføjes Navne: ARKEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2008-06-09 tilføjes Reelle ejere: Christina Vitten Carlsson (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2008-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2008-06-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Stiftere: Christina Vitten Carlsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-11)
Den 2008-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)