Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Ravnild | 18.12.2018 | direktør |
Lone Meier Nielsen | 18.12.2018 | direktør |
Wilhelm Bertil Axel Bergengren | 18.12.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dag Espen Arnesen | 27.10.2010 | 18.12.2018 | direktør |
Andrew Shegog | 11.06.2008 | 18.12.2018 | direktør |
Sten Sørensen | 11.06.2008 | 31.05.2010 | direktør |
Jens Stevnsmose Dinesen | 11.06.2008 | 15.06.2009 | direktør |