Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 8. 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strøybergsvej 68, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: karstenkold@icloud.com (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøybergsvej 68, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Direktion: Karsten Benedikt Kold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og udleje fast ejendom samt anden investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-11-04)
Den 2008-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Legale ejere: KK EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2008-06-11 tilføjes Navne: KK SVENSTRUP ApS (offentliggjort 2008-06-11)
Den 2008-06-11 tilføjes Reelle ejere: Jette Skaaning Kold (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2008-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Stiftere: J&K HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Vedtægter: 2008-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-11)
Den 2008-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)