Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 229, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Hovedbranche: Døgninstitutioner for børn og unge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 fjernes Kontaktoplysninger: ch@227.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 fjernes Navne: CB PROJEKTAFDELING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Stiftere: ZAKHARUK ApS, I.J.R. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 fjernes Direktion: Ingvar Jørnsgård (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Direktion: Martin Lauge Faurschou Erlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: ch@227.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Døgninstitutioner for børn og unge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 229, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 227, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med botræning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Navne: CB PROJEKTAFDELING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-29 fjernes Navne: IM2 ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2008-06-10)
Den 2009-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Vedtægter: 2009-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 fjernes Revisor: REVISOR-PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 227, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-04 tilføjes Direktion: Martin Lauge Faurschou Erlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Navne: IM2 ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2008-06-10)
Den 2008-06-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Revisor: REVISOR-PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Stiftere: ZAKHARUK ApS, I.J.R. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)