Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Harmonivej 1, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-21 fjernes Direktion: Jan Tonny Hørby Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-21 fjernes Navne: HATOR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Jan Tonny Hørby Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Direktion: Patrick Høeg Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt anden bygge- og anlægsvirksomhed og engroshandel med øvrige råvarer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Vedtægter: 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harmonivej 1, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 tilføjes Direktion: Patrick Høeg Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Navne: HATOR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-24 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6484 (offentliggjort 2008-06-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6484 (offentliggjort 2008-06-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)