Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Martin Østergaard | 02.06.2008 | |
Nicolas Waldorff Hyltoft Ibenforth | 02.06.2008 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Nicolas Waldorff Hyltoft Ibenforth | 02.06.2008 | 31.12.2020 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Martin Østergaard | 02.06.2008 | 30.12.2020 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Whatif ApS (CVR 30506936) | NORMAL | 01.06.2020 | 100,00% | 100,00% |
RMINDR ApS (CVR 41488697) | NORMAL | 16.05.2022 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Whatif ApS (CVR 30506936) | NORMAL | 16.06.2008 | 31.05.2020 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |