Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Cort Adelers Gade 3, st. th., 1053 København K (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Direktion: Sonja Richter Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-04 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Legale ejere: Sonja Richter Lauridsen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Navne: SR74 ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Reelle ejere: Sonja Richter Lauridsen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Stiftere: Sonja Richter Lauridsen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-08-04 sletter virksomheden Ejerskaber: ROSABUD ApS. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2015-11-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-11-25 tilføjes Vedtægter: 2015-11-25 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2015-11-25 fjernes Revisor: SKOVBO REVISION ApS (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-10-12 tilføjes Revisor: SKOVBO REVISION ApS (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-10-12 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cort Adelers Gade 3, st. th., 1053 København K (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2011-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 5-7, 4., 1462 København K (offentliggjort 2008-11-14)
Den 2011-06-24 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2011-06-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-11 fjernes Revisor: Glennie Ella Pedersen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 5-7, 4., 1462 København K (offentliggjort 2008-11-14)
Den 2008-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36-38, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-04 tilføjes Legale ejere: Sonja Richter Lauridsen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-08-04 tilføjes Reelle ejere: Sonja Richter Lauridsen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36-38, 1. tv., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-04 tilføjes Direktion: Sonja Richter Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i datterselskaber og dermed beslægtet erhverv (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-04 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Navne: SR74 ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2008-06-04 tilføjes Revisor: Glennie Ella Pedersen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Stiftere: Sonja Richter Lauridsen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Vedtægter: 2008-06-04 (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2008-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-16)