Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
xbrl | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 9, 8300 Odder (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 9, 8300 Odder (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: lasse@bkind.dk (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-18 fjernes Kontaktoplysninger: janne@firmagaveronline.dk (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-07-09 tilføjes Legale ejere: CSAM Holding ApS, Mandalay Green Group ApS (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-07-09 fjernes Legale ejere: T. N. ENTERPRISE ApS, CSAM Holding ApS (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-07-09 tilføjes Reelle ejere: Lasse Skov (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-07-09 fjernes Reelle ejere: Janne Munk Jensen (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-07-08 fjernes Reelle ejere: Lasse Skov (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 tilføjes Vedtægter: 2022-11-28 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 9, 8300 Odder (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2021-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Espelunden 41, 8300 Odder (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 tilføjes Kontaktoplysninger: janne@firmagaveronline.dk (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2021-07-20 fjernes Kontaktoplysninger: janne@familytrade.dk (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Espelunden 41, 8300 Odder (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2018-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Espelunden 41, 8300 Odder (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-05-30 fjernes Revisor: Kanul ApS (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: janne@familytrade.dk (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-09-09)
Den 2008-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Legale ejere: T. N. ENTERPRISE ApS (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2008-06-30 tilføjes Reelle ejere: Lasse Skov, Janne Munk Jensen (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Espelunden 41, 8300 Odder (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2008-06-03 tilføjes Direktion: Lasse Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer samt fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Navne: JALA EJENDOMME ApS (offentliggjort 2008-06-04)
Den 2008-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2008-06-03 tilføjes Revisor: Kanul ApS (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2008-06-03 tilføjes Stiftere: Lasse Skov, Janne Munk Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Vedtægter: 2008-06-03 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2008-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-04)
Den 2008-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)