Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jomfru Ane Gade 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-03 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-05 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-05 fjernes Legale ejere: JK THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-05 fjernes Navne: HOLLYWOOD BOULEVARD ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-05 fjernes Stiftere: JK THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Direktion: Liselotte Thomsen (direktion) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: JK THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-07-01 fjernes Legale ejere: Tomasz Nowakowski (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: JK THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-01 tilføjes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2015-07-01 fjernes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Legale ejere: JK THOMSEN HOLDING ApS, Tomasz Nowakowski (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-30 fjernes Legale ejere: JK THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-15 tilføjes Direktion: Liselotte Thomsen (direktion) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2011-04-15 fjernes Direktion: John Kim Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 fjernes Revisor: ANDERSEN & LIE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-25 tilføjes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-10 tilføjes Revisor: ANDERSEN & LIE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 fjernes Revisor: EEL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-08-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jomfru Ane Gade 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Direktion: John Kim Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauration samt handel og investering. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-03 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Legale ejere: JK THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2008-06-03 tilføjes Navne: HOLLYWOOD BOULEVARD ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Revisor: EEL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Stiftere: JK THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2008-06-03 tilføjes Vedtægter: 2008-06-03 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)