Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 160, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-22 fjernes Navne: SKANCARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Stiftere: WIP HOLDING ApS, PKH HOLDING ApS, Allan Andreas Clemmesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 fjernes Bestyrelse: Allan Andreas Clemmesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 fjernes Direktion: Per Kirkegaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Adam Staunskjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 fjernes Bestyrelse: Susanne Elfrom Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 tilføjes Bestyrelse: Susanne Elfrom Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 fjernes Bestyrelse: Cato Vad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 160, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 2, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2008-06-11)
Den 2008-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktions- og handelsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 tilføjes Vedtægter: 2008-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Bestyrelse: Cato Vad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 fjernes Bestyrelse: Willy Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 2, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2008-06-11)
Den 2008-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Grævlingevej 23, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grævlingevej 23, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Bestyrelse: Willy Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Direktion: Per Kirkegaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Navne: SKANCARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Stiftere: WIP HOLDING ApS, PKH HOLDING ApS, Allan Andreas Clemmesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)