Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Binavne | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 14, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Østmarken 3, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2009-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Conva Tec International Services GmbH. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2010-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: UNOMEDICAL HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: UNOMEDICAL A/S. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2023-10-11 tilføjes Bestyrelse: Maria Mercedes Armendariz Sola (formand) (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-11 fjernes Bestyrelse: Richard John Barratt (formand) (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østmarken 3, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-01-13 tilføjes Bestyrelse: Mark Edward Warren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 tilføjes Direktion: Michael Christian Remy Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Helle Egebjerg Kure (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Helle Egebjerg Kure (direktør) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-11-03 tilføjes Bestyrelse: Richard John Barratt (formand) (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2022-10-31 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Høy Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-26 tilføjes Legale ejere: ConvaTec Denmark Holdings ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-26 fjernes Legale ejere: ConvaTec Holdings U.K. Limited (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-29 tilføjes Legale ejere: ConvaTec Healthcare D S.à r.l, ConvaTec Holdings U.K. Limited (offentliggjort 2022-10-08)
Den 2022-09-29 fjernes Legale ejere: ConvaTec International Services GmbH, ConvaTec Healthcare D S.à r.l (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Bestyrelse: Kjersti Grimsrud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 fjernes Bestyrelse: John Magnus Lindskog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-27 tilføjes Bestyrelse: Michael Christian Remy Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-11-18 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørgen Høy Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2020-11-18 fjernes Bestyrelse: Anders Arvai (formand) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skinderskovvej 32, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-09-01)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-29 tilføjes Bestyrelse: Helle Egebjerg Kure (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2017-09-29 fjernes Bestyrelse: Helle Bak Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-24 tilføjes Bestyrelse: Helle Bak Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-05-24 fjernes Bestyrelse: Marie Catharina Höjer Støvind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-28 tilføjes Vedtægter: 2015-05-28 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-03 tilføjes Bestyrelse: Anders Arvai (formand) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2015-04-02 fjernes Bestyrelse: Anders Arvai (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-25 fjernes Bestyrelse: Kenneth Berger (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-23 fjernes Bestyrelse: John Peter Cannon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-23 fjernes Direktion: Paul Moraviec (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-25 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2014-06-25)
Den 2014-06-24 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2014-06-25)
Den 2014-06-24 tilføjes Binavne: CONVATEC (DENMARK) A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og markedsføre sundhedsprodukter og financiel virksomhed, at købe og eje andele i selskaber placeret i og udenfor Danmark, samt drive forretning indenfor lignende områder besluttet af selskabets direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Legale ejere: ConvaTec International Services GmbH (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2014-06-24 tilføjes Navne: CONVATEC DENMARK A/S (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2014-06-23 fjernes Navne: CONVATEC (DENMARK) ApS (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2014-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-06-24 tilføjes Vedtægter: 2014-06-24 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2014-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2014-05-21 tilføjes Bestyrelse: Anders Arvai (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-21 fjernes Bestyrelse: Timothy Michael Winston (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-21 tilføjes Direktion: Paul Moraviec (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-28 fjernes Direktion: Benedikte Helle Holch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skinderskovvej 32, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-09-01)
Den 2013-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-09-11 tilføjes Bestyrelse: John Peter Cannon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-11 fjernes Bestyrelse: Edward Joseph Borkowski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-19 tilføjes Direktion: Benedikte Helle Holch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-21 fjernes Direktion: Christopher Brian Edwards (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-19 fjernes Direktion: Jon Uguzne Garay Alonso (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-20 tilføjes Bestyrelse: Timothy Michael Winston (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-20 fjernes Bestyrelse: Christopher Brian Edwards (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-04 tilføjes Bestyrelse: Edward Joseph Borkowski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-04 fjernes Bestyrelse: George Andrew Kegler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-12 fjernes Direktion: Sanne Hentze (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-08 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Berger (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-05 fjernes Bestyrelse: David Ian Johnson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-14 tilføjes Direktion: Jon Uguzne Garay Alonso (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-14 fjernes Direktion: David Seymour Watt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-14 fjernes Bestyrelse: David Seymour Watt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-08 tilføjes Bestyrelse: John Magnus Lindskog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-08 fjernes Bestyrelse: Kim Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-08 tilføjes Direktion: Sanne Hentze (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-08 fjernes Direktion: Kim Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2009-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-19 tilføjes Bestyrelse: Kim Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-19 tilføjes Direktion: David Seymour Watt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-19 fjernes Direktion: Kent Stevens Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-27 tilføjes Direktion: Kent Stevens Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-27 fjernes Direktion: Lynda Avril Elliott (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 17.200,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 17.100,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Direktion: Lynda Avril Elliott (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-25 fjernes Direktion: Aart Bijl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2014-06-25)
Den 2008-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-30 tilføjes Direktion: Aart Bijl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 17.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Navne: CONVATEC (DENMARK) ApS (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2008-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Stiftere: INTERTRUST (DENMARK) ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2008-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)