Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2008-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CHOKOLADEVÆRKSTEDET JOTA A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive at eje aktier og anparter i tilknyttede selskaber samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Vedtægter: 2011-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 64, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-28 tilføjes Direktion: Christian Bahr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Legale ejere: Christian Bahr (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2008-05-28 tilføjes Navne: CB GILLELEJE HOLDING ApS (offentliggjort 2008-05-30)
Den 2008-05-28 tilføjes Reelle ejere: Christian Bahr (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2008-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Stiftere: Christian Bahr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-30)
Den 2008-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)