Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 6, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-27 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Kontaktoplysninger: pr@hapobiler.dk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Legale ejere: RUNE KAUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Navne: HANS POULSEN BILER A/S (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Stiftere: Martin Kortbech Nykjær (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-29 fjernes Bestyrelse: Helge Jan Kaup (formand) (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-29 fjernes Direktion: Rune Ben Kaup (direktion) (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-31 fjernes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-14 tilføjes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2015-03-14 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-18 tilføjes Bestyrelse: Helge Jan Kaup (formand) (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2014-05-18 fjernes Bestyrelse: Lars Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-18 tilføjes Direktion: Rune Ben Kaup (direktion) (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2014-05-18 fjernes Direktion: Martin Kortbech Nykjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: RUNE KAUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-26 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: pr@hapobiler.dk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor automobilbranchen, herunder forestå handel og service samt dertil knyttede aktiviteter. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-06-28 tilføjes Navne: HANS POULSEN BILER A/S (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-06-27 fjernes Navne: HANS POULSEN BILER 2008 A/S (offentliggjort 2008-05-28)
Den 2008-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2008-06-28 tilføjes Vedtægter: 2008-06-28 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 6, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-05-27 tilføjes Bestyrelse: Lars Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2008-05-27 tilføjes Direktion: Martin Kortbech Nykjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-27 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-05-27 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2008-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-05-27 tilføjes Navne: HANS POULSEN BILER 2008 A/S (offentliggjort 2008-05-28)
Den 2008-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-05-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 tilføjes Stiftere: Martin Kortbech Nykjær (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-05)