Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Bibranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 123, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Binavne: SkyHR ApS (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Direktion: Kristian de Lichtenberg (direktion) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Hjemmeside: www.k2.dk (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: kdl@k2.dk (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Legale ejere: Kristian de Lichtenberg (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Navne: K2 Group ApS (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Reelle ejere: Kristian de Lichtenberg (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Stiftere: Kristian de Lichtenberg (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2017-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Agentify ApS. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 123, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 123, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 123, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 123, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-10 tilføjes Binavne: SkyHR ApS (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2016-11-04 tilføjes Navne: K2 Group ApS (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2016-11-03 fjernes Navne: K2, V/KRISTIAN DE LICHTENBERG ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-04 tilføjes Vedtægter: 2016-11-04 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-02-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 123, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2015-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Muldager 53, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-30 tilføjes Hjemmeside: www.k2.dk (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2015-11-30 fjernes Bibranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Muldager 53, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2011-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedetoften 22, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kdl@k2.dk (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedetoften 22, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-28 tilføjes Bibranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2008-03-28 tilføjes Direktion: Kristian de Lichtenberg (direktion) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Legale ejere: Kristian de Lichtenberg (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-27 fjernes Legale ejere: Kristian de Lichtenberg (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2008-03-28 tilføjes Navne: K2, V/KRISTIAN DE LICHTENBERG ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2008-03-28 tilføjes Reelle ejere: Kristian de Lichtenberg (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Stiftere: Kristian de Lichtenberg (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Vedtægter: 2008-03-28 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2008-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: Kristian de Lichtenberg (offentliggjort 2018-03-22)