Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-07 tilføjes Vedtægter: 2024-05-07 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2008-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DIALOOGLE ApS. (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødgade 42, 1., 2200 København N (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødgade 42, 1., 2200 København N (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-30 tilføjes Reelle ejere: Michael Koefoed (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-05-26 tilføjes Vedtægter: 2015-05-26 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2014-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2014-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-04-01 (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2014-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2014-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2014-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2014-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødgade 42, 1., 2200 København N (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2008-05-22 tilføjes Direktion: Michael Koefoed (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for finansiel virksomhed, handel og produktudvikling og anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Legale ejere: Michael Koefoed (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Navne: PRINCESA HOLDING ApS (offentliggjort 2008-05-28)
Den 2008-05-22 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2008-05-22 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2008-05-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2008-05-22 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Stiftere: Michael Koefoed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Vedtægter: 2008-05-22 (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2008-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-28)
Den 2008-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)