Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Michael Jakobsen | 27.05.2008 | 18.09.2020 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Buhl | 25.05.2020 | 18.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Buendia | 30.05.2013 | 18.09.2020 | bestyrelse |
Niels Michael Jakobsen | 27.05.2008 | 18.09.2020 | bestyrelse |
Claus Clausen | 27.05.2008 | 25.05.2020 | bestyrelse |
Jarl Jørgensen | 27.05.2008 | 30.05.2013 | bestyrelse |