Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Vicki Annlouise Damgård-Schmidt | 23.06.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Horup | 05.05.2008 | 23.06.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Slipsager Reugboe | 23.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Helene Gerber | 23.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Vicki Annlouise Damgård-Schmidt | 05.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tanja Elisabeth Petersen | 01.04.2019 | 23.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Edith Clausen | 01.01.2017 | 23.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Aage Christensen | 01.01.2017 | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Smed Jensen | 01.06.2010 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Horup | 05.05.2008 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Bruhn | 05.05.2008 | 01.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Werner Bruhn | 05.05.2008 | 01.06.2010 | bestyrelsesmedlem |