Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2008-05-12 sletter virksomheden Ejerskaber: WOHLENBERG VINHANDEL ApS. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: WOHLENBERG VINHANDEL ApS. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2022-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-02-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-02-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkestien 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkestien 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-10-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkestien 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkestien 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-07 tilføjes Vedtægter: 2009-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkestien 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2008-05-12 tilføjes Direktion: Anna Klaurine Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 tilføjes Legale ejere: Anna Klaurine Petersen, Jørn Petersen (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2008-05-12 tilføjes Navne: JAP HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2008-09-16)
Den 2008-05-12 tilføjes Reelle ejere: Anna Klaurine Petersen, Jørn Petersen (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2008-05-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2008-05-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2008-05-12 tilføjes Stiftere: Jørn Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-16)
Den 2008-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)