Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinshøjvej 116, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinshøjvej 116, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinshøjvej 116, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinshøjvej 116, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-30 tilføjes Bestyrelse: Inger Lise Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-30 fjernes Bestyrelse: Børge Holm Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-30 tilføjes Direktion: Birgitte Holm Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-30 fjernes Direktion: Børge Holm Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-29 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Holm Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-29 fjernes Bestyrelse: Knud Lauritzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinshøjvej 116, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2014-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fortevej 98, 8240 Risskov (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-11-28 tilføjes Bestyrelse: Børge Holm Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-28 fjernes Bestyrelse: Kirsten Kilstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-28 tilføjes Direktion: Børge Holm Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-28 fjernes Direktion: Kirsten Kilstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri, håndværk og finansiering og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed, herunder salg af pakkerejser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. Selskabet kan desuden tegnes af den samlede bestyrelse. . (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 tilføjes Vedtægter: 2013-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TORLUND, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TORLUND, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Holm Christensen, Lena Holm Christensen (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2011-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 502.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-06-16 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2008-06-23)
Den 2008-06-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fortevej 98, 8240 Risskov (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2008-05-19 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Kilstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-19 tilføjes Direktion: Kirsten Kilstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Legale ejere: HOLM CHRISTENSEN BIOSYSTEMER ApS (offentliggjort 2015-02-20)
Den 2008-05-19 tilføjes Navne: BB SEE A/S (offentliggjort 2008-05-23)
Den 2008-05-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Stiftere: HOLM CHRISTENSEN BIOSYSTEMER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-05-23)
Den 2008-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)