Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Villavej 8, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-06 fjernes Direktion: Michael Budtz Berthelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-06 fjernes Navne: MICHAEL BUDTZ BERTHELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Stiftere: Michael Budtz Berthelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Villavej 8, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-22 tilføjes Direktion: Michael Budtz Berthelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, øvrige kapitalinteresser samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Navne: MICHAEL BUDTZ BERTHELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Stiftere: Michael Budtz Berthelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Vedtægter: 2008-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)