Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ibstrupvej 7, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Binavne: Chopin.dk ApS, Chopin Charlottenlund ApS, Chopin ApS, Choopin.dk ApS, Choopin.com ApS, Choopin ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Direktion: Gitte Johnsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-09 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Legale ejere: Gitte Johnsen (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Navne: JJFC HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Reelle ejere: Gitte Johnsen (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Stiftere: Gitte Johnsen (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JJFC ONLINE ApS. (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2020-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: JJFC ApS. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-01-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-17 fjernes Direktion: Lars Flemming Johnsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-12-02 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-09-15 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-09-15 fjernes Revisor: MER REVISION A/S (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibstrupvej 7, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 17, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-04 tilføjes Revisor: MER REVISION A/S (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2020-06-04 fjernes Revisor: HAAMANN 1 A/S (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-12 tilføjes Direktion: Gitte Johnsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-17 tilføjes Binavne: Chopin.dk ApS, Chopin Charlottenlund ApS, Chopin ApS, Choopin.dk ApS, Choopin.com ApS, Choopin ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2015-11-11 tilføjes Vedtægter: 2015-11-11 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2009-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter i Handelsselskabet JJFC ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2009-10-06 tilføjes Navne: JJFC HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2009-10-05 fjernes Navne: CHOPIN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-07-21)
Den 2009-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2009-10-06 tilføjes Vedtægter: 2009-10-06 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2008-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 17, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2008-05-09 tilføjes Direktion: Lars Flemming Johnsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2008-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-09 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-05-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-05-09 tilføjes Legale ejere: Gitte Johnsen (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-05-09 tilføjes Navne: CHOPIN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-07-21)
Den 2008-05-09 tilføjes Reelle ejere: Gitte Johnsen (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-05-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2008-05-09 tilføjes Revisor: HAAMANN 1 A/S (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2008-05-09 tilføjes Stiftere: Gitte Johnsen (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-14)