Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Enrumvej 5, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-28 fjernes Direktion: Per Toft Valstorp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-28 fjernes Navne: VALSTORP INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 fjernes Stiftere: Per Toft Valstorp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enrumvej 5, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-16 tilføjes Direktion: Per Toft Valstorp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i selskabet Mejerigaarden Investment A/S og Hurup Investment A/S, og at foretage investeringer i børsnoterede værdipapirer eller hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Navne: VALSTORP INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Stiftere: Per Toft Valstorp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Vedtægter: 2008-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)