Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Røjlevej 30, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-09 fjernes Bestyrelse: Jeanett Lauvring (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Direktion: Jan Steen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-09 fjernes Kontaktoplysninger: hj@nissengroup.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-09 fjernes Navne: HR. HANSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Stiftere: MICHAEL NISSEN HOLDING ApS, LAURING & HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-15 fjernes Bestyrelse: Klavs Kaiser (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hj@nissengroup.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røjlevej 30, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-22 tilføjes Bestyrelse: Klavs Kaiser (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Direktion: Jan Steen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af restaurationsvirksomhed og anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Navne: HR. HANSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Stiftere: MICHAEL NISSEN HOLDING ApS, LAURING & HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Vedtægter: 2008-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)