Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Bestyrelse | Revisor | ||||
Direktion | Binavne | Vedtægter | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39-41, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-15 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Kontaktoplysninger: fp@icspartner.com (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Legale ejere: Integrated Cooperative Solutions AS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Navne: INTEGRATED COOPERATIVE SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Reelle ejere: Geir Harald Bjerkemo (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Stiftere: Christian Jørgensen (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-04-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-02-28 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2018-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-19 fjernes Bestyrelse: Fredrik Laurendz Pettersen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-19 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2017-12-31 fjernes Direktion: Poul Erik Brødsgaard (direktør) (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-09-12 fjernes Binavne: RETRADE A/S, ICS PARTNER A/S (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-04 tilføjes Vedtægter: 2017-09-04 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Geir Harald Bjerkemo (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-04 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Brødsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2016-08-04 fjernes Bestyrelse: Lars Højland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 tilføjes Direktion: Poul Erik Brødsgaard (direktør) (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2016-08-04 fjernes Direktion: Lars Højland (direktør) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: fp@icspartner.com (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2015-12-20 fjernes Kontaktoplysninger: cj@retrade.dk (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-17 tilføjes Bestyrelse: Lars Højland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2015-12-17 fjernes Bestyrelse: Christian Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-17 tilføjes Direktion: Lars Højland (direktør) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2015-12-17 fjernes Direktion: Christian Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-24 tilføjes Bestyrelse: Gunnar Berg Treidene (formand) (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-04-24 fjernes Bestyrelse: Geir Bjerkemo (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-07 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle varer gennem en online webbaseret handelsplads. (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2010-06-20 tilføjes Navne: INTEGRATED COOPERATIVE SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2010-06-19 fjernes Navne: RETRADE A/S (offentliggjort 2008-05-22)
Den 2010-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2010-06-20 tilføjes Vedtægter: 2010-06-20 (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2008-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cj@retrade.dk (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2008-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39-41, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Bestyrelse: Geir Bjerkemo (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Binavne: RETRADE A/S, ICS PARTNER A/S (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2008-05-15 tilføjes Direktion: Christian Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2008-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-15 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Legale ejere: Integrated Cooperative Solutions AS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Navne: RETRADE A/S (offentliggjort 2008-05-22)
Den 2008-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Stiftere: Christian Jørgensen (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-22)