Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bibranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 29, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Direktion: Klaus Juhl Pedersen (direktion) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-22 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Legale ejere: ASAP 2016 ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Navne: NICOLAS VAHE ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-05-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Reelle ejere: Klaus Juhl Pedersen, Rikke Juhl Jensen, Gitte Juhl Capel (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Stiftere: NISSEN CAPITAL A/S (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-19 tilføjes Direktion: Anders Würtz Hegaard (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-07 tilføjes Legale ejere: ASAP 2016 ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2016-07-06 fjernes Legale ejere: ASAP 1 ApS (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-07-07 tilføjes Reelle ejere: Klaus Juhl Pedersen, Rikke Juhl Jensen, Gitte Juhl Capel (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-17 tilføjes Legale ejere: ASAP 1 ApS (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2015-12-16 fjernes Legale ejere: Nicolas Jules Georges Vahé, House Doctor Group ApS (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2015-08-13 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-04 fjernes Bibranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-14 tilføjes Bibranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion herunder indenfor det gastronomiske og både hvad angår fødevarer, udstyr, beklædning m.v., ligesom selskabet indenfor især det gastronomiske udøver konsulent- og kursusvirksomhed. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2013-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2013-07-08 tilføjes Vedtægter: 2013-07-08 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2011-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-05-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 29, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2011-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervejen 2, 6340 Kruså (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-22 tilføjes Direktion: Klaus Juhl Pedersen (direktion) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2011-02-22 fjernes Direktion: Ib Rossen Nissen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2011-02-22 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-30 tilføjes Legale ejere: House Doctor Group ApS (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-14 tilføjes Legale ejere: Nicolas Jules Georges Vahé (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervejen 2, 6340 Kruså (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-22 tilføjes Direktion: Ib Rossen Nissen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2008-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-22 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2008-05-22 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2008-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2008-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2008-05-22 tilføjes Navne: NICOLAS VAHE ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2008-05-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2008-05-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2008-05-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2008-05-22 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Stiftere: NISSEN CAPITAL A/S (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2008-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2008-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-04)