Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2009-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: FARMINVEST 2009 ApS. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2014-01-29 sletter virksomheden Ejerskaber: BORNHOLMERHYTTE ApS. (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 4, 3770 Allinge (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Assereng 7, 3770 Allinge (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: haje@tv2bornholm.dk (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-20 fjernes Kontaktoplysninger: lene.frigaard@mail.dk (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 tilføjes Direktion: Hardy Aakjær Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 fjernes Direktion: Lene Kristine Frigaard (direktør) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 tilføjes Legale ejere: Hardy Aakjær Jensen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 fjernes Legale ejere: Lene Kristine Frigaard (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-18 fjernes Legale ejere: Hardy Aakjær Jensen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 tilføjes Reelle ejere: Hardy Aakjær Jensen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 fjernes Reelle ejere: Lene Kristine Frigaard (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-18 fjernes Reelle ejere: Hardy Aakjær Jensen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assereng 7, 3770 Allinge (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Assereng 7, 3770 Allinge (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: lene.frigaard@mail.dk (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-10-30 fjernes Kontaktoplysninger: frigaard.brogaard@mail.dk (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er formueforvaltning mv.. (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-03-01 tilføjes Vedtægter: 2017-03-01 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-01 fjernes Revisor: Bornholms Revision A/S (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-02-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Revisor: Bornholms Revision A/S (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2016-11-01 fjernes Revisor: Risegaard (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-06-01 tilføjes Revisor: Risegaard (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2009-06-01 fjernes Revisor: Susanne Maribo-Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assereng 7, 3770 Allinge (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2009-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåholtvej 2, 3770 Allinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåholtvej 2, 3770 Allinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-19 tilføjes Bibranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-19 tilføjes Direktion: Lene Kristine Frigaard (direktør) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2008-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive jordbrug med dertil hørende aktiviteter. (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2008-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Kontaktoplysninger: frigaard.brogaard@mail.dk (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2008-05-19 tilføjes Legale ejere: Hardy Aakjær Jensen, Lene Kristine Frigaard (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2008-05-19 tilføjes Navne: BROGAARD 2008 ApS (offentliggjort 2008-05-22)
Den 2008-05-19 tilføjes Reelle ejere: Hardy Aakjær Jensen, Lene Kristine Frigaard (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2008-05-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2008-05-19 tilføjes Revisor: Susanne Maribo-Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Stiftere: Lene Kristine Frigaard, Hardy Aakjær Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, lig landmanden der vælges af generalforsamlingen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Vedtægter: 2008-05-19 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2008-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-22)
Den 2008-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)