Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Hvidhvask | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudbyvej 16, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: Svend Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Legale ejere: Svend Andersen (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Navne: SVEND ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Reelle ejere: Svend Andersen (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-10-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2016-10-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-12 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2010-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-28 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt øvrige værdipapirer og at drive investeringsvirksomhed og al i forbindelse dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-06-26 tilføjes Vedtægter: 2008-06-26 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudbyvej 16, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Direktion: Svend Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Legale ejere: Svend Andersen (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Navne: SVEND ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Reelle ejere: Svend Andersen (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)