Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-05-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TT BOOKING ApS. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2009-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TT REAL ESTATE ApS. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-04-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TTA REAL ESTATE ApS. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Floes-Engbakkevej 7, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-21 tilføjes Direktion: Torben Knudsen Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, herunder at drive virksomhed om holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Legale ejere: Torben Knudsen Christensen (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2008-05-21 tilføjes Navne: TORBEN KNUDSEN CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2008-05-21 tilføjes Reelle ejere: Torben Knudsen Christensen (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2008-05-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-05-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Stiftere: Torben Knudsen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Vedtægter: 2008-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-22)
Den 2008-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)