Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pongsathorn Nielsen | 01.01.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Erik Nielsen | 01.01.2016 | 27.06.2016 | direktør |
Peter Erik Nielsen | 19.05.2008 | 31.12.2015 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pongsathorn Nielsen | 01.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Erik Nielsen | 01.01.2016 | formand |