Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvej 1, 1. th., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Bestyrelse: Torben Golles (bestyrelse) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Binavne: ALSSUND PARK ApS, ALSSUND PARC ApS, ALSSUND COMPANY HOUSE ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Direktion: Erling Lausen (direktion) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-05 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Legale ejere: SIB Byggeri A/S (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Navne: ALSSUND INVEST ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Reelle ejere: Hans Christian Jensen (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Stiftere: TSN INGENIØRFIRMA ApS, SIB Byggeri A/S, JRC EJENDOMSINVEST ApS, BILA INVEST A/S (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-09-21 fjernes Reelle ejere: Torben Golles (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Larsen Juhl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-07 tilføjes Legale ejere: Lars Larsen Juhl (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2019-05-07 fjernes Legale ejere: Lars Larsen Juhl (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-07 tilføjes Legale ejere: Torben Golles, Hans Christian Jensen, SIB Byggeri A/S (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2019-03-07 fjernes Legale ejere: Herluf Baun Høst, HØST HOLDING ApS, Torben Golles, Hans Christian Jensen (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-06 fjernes Legale ejere: Torben Golles, Hans Christian Jensen, SIB Byggeri A/S (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-07 fjernes Bestyrelse: Herluf Baun Høst (bestyrelse) (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-03-07 fjernes Reelle ejere: Herluf Baun Høst (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvej 1, 1. th., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2018-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvej 1, 1. th., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvej 1, 1. th., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2016-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jeppe Aakjærs Vej 5, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: SIB Byggeri A/S, HØST HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-31 fjernes Bestyrelse: Jan Robert Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2010-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jeppe Aakjærs Vej 5, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2010-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 56, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-20 tilføjes Bestyrelse: Herluf Baun Høst (bestyrelse) (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2010-04-20 fjernes Bestyrelse: Torben Skovgård Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Direktion: Erling Lausen (direktion) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2010-04-20 fjernes Direktion: Hans Christian Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Direktion: Hans Christian Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 fjernes Direktion: Torben Skovgård Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 56, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-05 tilføjes Bestyrelse: Torben Skovgård Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 tilføjes Binavne: ALSSUND PARK ApS, ALSSUND PARC ApS, ALSSUND COMPANY HOUSE ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Direktion: Torben Skovgård Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at projektudvikle fast ejendom og i den forbindelse forestå og udføre samtlige i den forbindelse accessoriske opgaver, herunder byggeri, administration, projektledelse m.v. af fast ejendom. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-05 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Legale ejere: Torben Golles, Hans Christian Jensen, Herluf Baun Høst (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2008-05-05 tilføjes Navne: ALSSUND INVEST ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Reelle ejere: Herluf Baun Høst, Torben Golles, Hans Christian Jensen (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2008-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Stiftere: TSN INGENIØRFIRMA ApS, SIB Byggeri A/S, JRC EJENDOMSINVEST ApS, BILA INVEST A/S (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Vedtægter: 2008-05-05 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-12)