Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SDR. HØJRUP BEHOLDERFABRIK ApS. (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Sdr. Højrup Midlertidig ApS. (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2016-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: DMLX Holding II ApS. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-03-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SDR. HØJRUP BEHOLDERFABRIK ApS. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2019-05-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-05-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-05-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LEIF VESTERLUND - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynshovedvej 123, 5370 Mesinge (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynshovedvej 123, 5370 Mesinge (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-01-12 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-01-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-01 tilføjes Legale ejere: Dan Meldgaard Larsen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2008-08-01 tilføjes Reelle ejere: Dan Meldgaard Larsen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynshovedvej 123, 5370 Mesinge (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Direktion: Dan Meldgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Navne: DMLX HOLDING ApS (offentliggjort 2008-05-21)
Den 2008-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2008-05-21 tilføjes Stiftere: Dan Meldgaard Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Vedtægter: 2008-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-21)
Den 2008-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)