Formål |
---|
Bankens formål er at drive bankvirksomhed af enhver art og særlig at udføre finansielle forretninger for lønmodtagerorganisationer og disses medlemmer samt de organisationer og virksomheder, som disse måtte være interesseret i, herunder erhvervslivets forskellige virksomheder. Banken kan endvidere (i) drive anden virksomhed, der er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed, (ii) drive anden finansiel virksomhed via datterselskaber, og (iii) midlertidigt drive anden virksomhed til sikring eller afvikling af forud indgåede engagementer og med henblik på medvirken ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. |
Sidst opdateret den 13.04.2021 og angivet som gældende fra 12.04.2021 (1264 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Bankens formål er at drive bankvirksomhed af enhver art og særlig at udføre finansielle forretninger for lønmodtagerorganisationer og disses medlemmer samt de organisationer og virksomheder, som disse måtte være interesseret i, herunder erhvervslivets forskellige virksomheder. Banken kan endvidere (i) drive anden virksomhed, der er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed, (ii) drive anden finansiel virksomhed via datterselskaber, og (iii) midlertidigt drive anden virksomhed til sikring eller afvikling af forud indgåede engagementer og med henblik på medvirken ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder | 12.04.2021 | |
Selskabets formål er af drive bankvirksomhed af enhver art og særlig at udføre bankforretninger for lønmodtagerorganisationer og disses medlemmer samt de organisationer og virksomheder, som disse måtte være interesseret i, herunder erhvervslivets forskellige virksomheder | 11.03.2013 | 11.04.2021 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 27.04.1919 (38505 dage). |
Branche |
---|
Banker, sparekasser og andelskasser (641900). |
Sidst opdateret den 25.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6114 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Banker, sparekasser og andelskasser (641900) | 01.01.2008 | |
Banker, sparekasser og andelskasser (651200) | 27.04.1919 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 27.04.1919 (38505 dage). |
Revisor |
---|
EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
Sidst opdateret den 21.09.2020 og angivet som gældende fra 10.09.2020 (1478 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
EY Godkendt Revisionspartnerselskab | 10.09.2020 | |
EY Danmark A/S | 11.03.2019 | 10.09.2020 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 02.12.2011 | 11.03.2019 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 27.04.1919 | 02.12.2011 |
Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | 27.04.1919 | 06.05.2008 |
Kaj Olsen. | 27.04.1919 | 12.02.2008 |
Lise Storm. | 27.04.1919 | 12.02.2008 |
Per Viggo Frederiksen. | 27.04.1919 | 10.05.1996 |
Christian Bennet Christensen. | 27.04.1919 | 25.08.1995 |
Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | 27.04.1919 | 23.06.1994 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 27.04.1919 | 23.06.1994 |
Kaj Normann Jensen. | 27.04.1919 | 20.09.1993 |
Hovedkasserer Marit Skaaning Hansen | 27.04.1919 | 10.07.1989 |
Ragna Anna Kirstine Ekstrand. | 27.04.1919 | 30.12.1987 |
Virksomhedsform |
---|
60. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 27.04.1919 (38505 dage). |
Telefonnummer |
---|
38484848. |
Sidst opdateret den 12.12.2006 og angivet som gældende fra 23.01.2000 (9014 dage). |
Navne |
---|
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 27.04.1919 (38505 dage). |
Binavne |
---|
AL BANK A/S. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 27.04.1919 (38505 dage). |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af 5 af bestyrelsens medlemmer i forening, af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to direktører i forening. |
Sidst opdateret den 27.04.2023 og angivet som gældende fra 26.04.2023 (520 dage). |
Fortolkning (3 tegningsmuligheder) |
---|
5 bestyrelsesmedlemmer + |
1 direktør + 1 bestyrelsesmedlem |
2 direktører + |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 5 af bestyrelsens medlemmer i forening, af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to direktører i forening | 26.04.2023 | |
Selskabet tegnes af 5 af bestyrelsens medlemmer i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen | 11.03.2013 | 25.04.2023 |
Bibranche |
---|
Anden udlejning af boliger. |
Sidst opdateret den 04.01.2008 og angivet som gældende fra 02.01.2008 (6113 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Anden udlejning af boliger | 02.01.2008 | |
Anden udlejning af boliger | 27.04.1919 | 30.12.2007 |